ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРЕКС" (ТОВ "АГРЕКС")
Код ЄДРПОУ: 25602906
Скорочене найменування: ТОВ "АГРЕКС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРЕКС"
Основний вид діяльності: 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
Керівник: ГОРБАНЬОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ІЛЬЯШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - 45000000, грн.
ГОНЧАРЕНКО МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ, розмір частки - 13500000, грн.
ГОНЧАРЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - 31500000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ІЛЬЯШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ,ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, , УКРАЇНА, 83092, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД. , ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ- ВІДСОТКІВ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ГОНЧАРЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - 01015, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНФІЛОВЦІВ, -А
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРЕКС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 25602906
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6, квартира 4 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЯШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 45000000.00 грн. | 2020-08-02 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОНЧАРЕНКО МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 13500000.00 грн. | 2020-07-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОНЧАРЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 31500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЯШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 44100000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-07-30 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЖИК ЛАРИСА МУСІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 900000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-07-30 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ІЛЬЯШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД. | 2020-01-29 - 2020-07-30 |
Засновник / Бенефіціар | ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 13500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-07-29 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ПАНФІЛОВЦІВ,БУД. -А" | 2019-01-21 - 2020-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК -ІЛЬЯШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ., СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД., , КВ., ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ГОНЧАРЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА -, 01015, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНФІЛОВЦІВ, -А | 2019-01-21 - 2020-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,УКРАЇНА,ТТ,М.КИЇВ,ВУЛ.ПАНФІЛОВЦІВ,БУД. -А" | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ГОНЧАРЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - , 01015, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНФІЛОВЦІВ, -А | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК -ІЛЬЯШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ВА, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ., СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД., , КВ., ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ГОНЧАРЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - ВА , 01015, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНФІЛОВЦІВ, -А | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 127 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.