ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРФЕ" (ТОВ "ПАРФЕ")
Код ЄДРПОУ: 33078194
Скорочене найменування: ТОВ "ПАРФЕ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРФЕ"
Основний вид діяльності: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Керівник: КРЕМЕНЬ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КРЕМЕНЬ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 51927, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ СЛІСАРЕНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - %
КРЕМЕНЬ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - 204890000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРФЕ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 33078194
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01010, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ХРЕСТОВИЙ, будинок 6 | 2020-06-23 - 2020-08-07 |
Адреса | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКА, будинок 2/16 | 2017-12-13 - 2018-02-13 |
Керівник | КОЛЕСНІКОВ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ | 2018-02-21 - 2020-06-22 |
Керівник | ПОЛІЩУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | 2017-12-13 - 2018-02-13 |
Керівник | КУЗНЄЦОВ АРТЕМ ЕДУАРДОВИЧ | 2016-07-04 - 2017-12-05 |
Керівник | КУЗНЄЦОВ ЕДУАРД ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Засновник / Бенефіціар | КРЕМЕНЬ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 204890000.00 грн. | 2020-06-23 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -КОЛЕСНІКОВ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 39601,ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,ПРОСПЕКТ АРСЕНАЛЬНИЙ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2018-02-21 - 2020-06-22 |
Засновник / Бенефіціар | КОЛЕСНІКОВ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 204890000.00 грн. | 2018-02-21 - 2020-06-22 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ, УКРАЇНА, 04053, М.КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, БУДИНОК / , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ, УКРАЇНА, 04053, М.КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, БУДИНОК / , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗНЄЦОВ АРТЕМ ЕДУАРДОВИЧ, УКРАЇНА, 01054, М.КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 205409457.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | КУЗНЄЦОВ АРТЕМ ЕДУАРДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 20543.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ, УКРАЇНА, МЕ, 04053, М.КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, БУДИНОК / , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ, УКРАЇНА, МЕ, 04053, М.КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, БУДИНОК / , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗНЄЦОВ АРТЕМ ЕДУАРДОВИЧ, УКРАЇНА, СО, 01054, М.КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 127 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.