ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІЗО СТАНДАРТ" (ТОВ "АВІЗО СТАНДАРТ")
Код ЄДРПОУ: 41150493
Скорочене найменування: ТОВ "АВІЗО СТАНДАРТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІЗО СТАНДАРТ"
Основний вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права
Керівник: АЗІЗОВ ВАСІФ АЗІЗ ОГЛИ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АЗІЗОВ ВАСІФ АЗІЗ ОГЛИ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - АЗІЗОВ ВАСІФ АЗІЗ ОГЛИ, / / Р.Н., АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ, ДРОГАЛЬСЬКИЙ ПЕР., БУД. , АЗЕРБАЙДЖАН, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПЕЙ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПЕЙ", розмір частки - 5100500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-01 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІЗО СТАНДАРТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41150493
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ М. ГАЙЦАНА, будинок 6 | 2019-02-25 - 2020-08-07 |
Керівник | ЧЕРВАНЬ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 2018-11-27 - 2019-02-11 |
Керівник | ШУРЕК СТАНІСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ | 2018-01-23 - 2018-11-06 |
Керівник | РИБЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ | 2017-03-01 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | АЗІЗОВ ВАСІФ АЗІЗ ОГЛИ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2019-02-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПЕЙ", розмір внеску до статутного фонду - 5100500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧЕРВАНЬ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, 62508, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОКАЛЯНЕ, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, БУДИНОК . | 2018-11-27 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРВАНЬ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2018-11-27 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ШУРЕК СТАНІСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА . | 2018-01-23 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | ШУРЕК СТАНІСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2018-01-23 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ, , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | РИБЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, МЕ , УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ, , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 127 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.