ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАКЕЛАУ" (ТОВ "ТАКЕЛАУ")
Код ЄДРПОУ: 38809837
Скорочене найменування: ТОВ "ТАКЕЛАУ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАКЕЛАУ"
Основний вид діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Керівник: ДЕМЯНЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДЕМЯНЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ДЕМЯНЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, / / Р.Н., ГР. УКРАЇНИ, 02222, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК , КВАРТИРА
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАКЕЛАУ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38809837
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6 | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Основний вид діяльності | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 2018-12-18 - 2019-01-14 |
Керівник | КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | 2016-07-04 - 2018-12-04 |
Керівник | ГОЙХМАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕМЯНЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2018-12-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БЕРЬОЗКІН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, - - Р.Н., УКРАЇНА, 03176, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДІНА, БУДИНОК / , КВАРТИРА , ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ РІЧВЬЮ КОНСАЛТ ЛІМІТЕД (RICHVIEW CONSULT LIMITED) | 2019-04-15 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | РІЧВЬЮ КОНСАЛТ ЛІМІТЕД (RICHVIEW CONSULT LIMITED), розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2019-04-15 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКІФОРОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 01135, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2018-04-03 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 20.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | НІКІФОРОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1980.00 грн. | 2018-04-03 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ГРУЗИНСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, 01135, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "СТАЙЛІНГ", розмір внеску до статутного фонду - 1980.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 127 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.