ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ БІЗНЕС ПАРТНЕРС" (ТОВ "ЕЛІТ БІЗНЕС ПАРТНЕРС")
Код ЄДРПОУ: 42090353
Скорочене найменування: ТОВ "ЕЛІТ БІЗНЕС ПАРТНЕРС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ БІЗНЕС ПАРТНЕРС"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: КОВАЛЬОВ ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОВАЛЬОВ ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУДИМЕНКО, БУДИНОК , КВАРТИРА
КОВАЛЬОВ ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-05-03 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ БІЗНЕС ПАРТНЕРС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42090353
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03148, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2А, офіс 5 | 2020-02-19 - 2020-08-07 |
Адреса | 03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14 Д, офіс 610 | 2018-05-03 - 2020-02-17 |
Керівник | КАПУЛЬЦЕВИЧ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | 2018-05-03 - 2020-02-17 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЬОВ ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2020-02-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, . . Р.Н., І/К, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, / , КВ. - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) | 2019-01-21 - 2020-02-17 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІП КОМЕРС", розмір внеску до статутного фонду - 900.00 грн. | 2018-05-03 - 2020-02-02 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВА КОМЕРЦ", розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2018-05-03 - 2020-02-02 |
Засновник / Бенефіціар | ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, . . Р.Н., І/К , М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, / , КВ. - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) | 2018-05-03 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 192 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.