ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛЬМЕТА ГРУП" (ТОВ "ПАЛЬМЕТА ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 41830502
Скорочене найменування: ТОВ "ПАЛЬМЕТА ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛЬМЕТА ГРУП"
Основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Керівник: ЗАЛОЗНИЙ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Стан: припинено
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-МУДРУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЦУЛУКІДЗЕ, , КВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІН ХОЛДИНГ ГРУП", розмір частки - 38461750, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-01-10 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛЬМЕТА ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41830502
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КУРІННОГО ПЕТРА, будинок 2А, офіс 4 | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Стан | в стані припинення | 2019-04-15 - 2019-05-27 |
Стан | зареєстровано | 2018-09-21 - 2019-03-25 |
Керівник | ЯКОВЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | 2018-01-10 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІН ХОЛДИНГ ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 38461750.00 грн. | 2018-09-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)--МУДРУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЦУЛУКІДЗЕ, , КВ. | 2018-09-21 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-СЕКРЕТАР ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, 03142, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2018-04-03 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | СЕКРЕТАР ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 38461750.00 грн. | 2018-04-03 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ--ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО | 2018-01-10 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНДУСТРІЯ ПЛЮС", розмір внеску до статутного фонду - 3002446.18 грн. | 2018-03-20 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРТОС", розмір внеску до статутного фонду - 35459303.82 грн. | 2018-03-20 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРТОС", розмір внеску до статутного фонду - 24461750.00 грн. | 2018-01-23 - 2018-03-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРТОС", розмір внеску до статутного фонду - 5222080.00 грн. | 2018-01-10 - 2018-01-10 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 192 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.