ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАТІАСБУД КОНТРАКТ" (ТОВ "МАТІАСБУД КОНТРАКТ")
Код ЄДРПОУ: 41200608
Скорочене найменування: ТОВ "МАТІАСБУД КОНТРАКТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАТІАСБУД КОНТРАКТ"
Основний вид діяльності: 43.21 Електромонтажні роботи
Керівник: ВАСИЛЬЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВАСИЛЬЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЦИКОЗА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-17 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАТІАСБУД КОНТРАКТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41200608
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1, офіс 420 | 2019-08-19 - 2020-08-07 |
Адреса | 03110, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 72 | 2019-06-24 - 2019-08-12 |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1 ДРУГИЙ ПОВЕРХ, офіс 222 | 2017-03-17 - 2017-04-06 |
Керівник | КОРОЛЬ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 2019-06-24 - 2019-08-12 |
Керівник | ІБРАГІМОВ ЕЛЬШАД РАФІГ ОГЛИ | 2017-04-14 - 2018-09-06 |
Керівник | ІВАНЮТІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2017-03-17 - 2017-04-06 |
Основний вид діяльності | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | 2019-06-24 - 2019-08-12 |
Основний вид діяльності | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | 2018-09-21 - 2019-06-17 |
Основний вид діяльності | 69.10 Діяльність у сфері права | 2017-03-17 - 2017-04-06 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЗВ'ЯЗОКМОНТАЖСЕРВІС" | 2018-09-21 - 2019-06-17 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТОРРЕСТ" | 2017-03-17 - 2017-04-06 |
Скорочене найменування | ТОВ "УКРЗВ'ЯЗОКМОНТАЖСЕРВІС" | 2018-09-21 - 2019-06-17 |
Скорочене найменування | ТОВ "КОМПАНІЯ ТОРРЕСТ" | 2017-03-17 - 2017-04-06 |
Засновник / Бенефіціар | БІЛОШКУРСЬКА АЛІНА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1665.00 грн. | 2019-08-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВАСИЛЬЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2019-08-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЦИКОЗА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 835.00 грн. | 2019-08-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ПЕРВОМАЙСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА А. ШЕПТИЦЬКОГО, , КВ. | 2019-06-24 - 2019-08-12 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙНТОРГ", розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2018-09-21 - 2019-08-12 |
Засновник / Бенефіціар | АБДУЛЛАЄВ ВУГАР МАДЖНУН ОГЛИ, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АБДУЛЛАЄВ ВУГАР МАДЖНУН ОГЛИ, АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ, ПРОСПЕКТ Г. АЛІЄВА , БУДИНОК А, КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2018-09-06 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 22 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.