ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ МІТ СЕЛЕКТ" (ТОВ "БАУ МІТ СЕЛЕКТ")
Код ЄДРПОУ: 41204471
Скорочене найменування: ТОВ "БАУ МІТ СЕЛЕКТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ МІТ СЕЛЕКТ"
Основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Адреса: Україна, 03083, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1, 4 ПОВЕРХ, офіс 440
Керівник: ЦЕХМЕЙСТЕР ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЦЕХМЕЙСТЕР ЛАРИСА ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 24700, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПІЩАНКА, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК . ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, МІРА - %.
ЦЕХМЕЙСТЕР ЛАРИСА ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-17 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ МІТ СЕЛЕКТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41204471
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1, 4 ПОВЕРХ, офіс 440 | 2020-05-30 - 2020-08-07 |
Адреса | 03170, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 18, офіс 3 | 2017-03-17 - 2017-11-07 |
Керівник | ЯСМЕНКО ВІКТОРІЯ РОМАНІВНА | 2018-02-21 - 2020-05-28 |
Керівник | КОВАЛЬОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 2017-11-22 - 2018-02-13 |
Керівник | ІВАНЮТІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2017-03-17 - 2017-11-07 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТРЕЙТОЛ" | 2017-03-17 - 2017-11-07 |
Скорочене найменування | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРЕЙТОЛ" | 2017-03-17 - 2017-11-07 |
Основний вид діяльності | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | 2017-03-17 - 2017-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЦЕХМЕЙСТЕР ЛАРИСА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 6000.00 грн. | 2020-05-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДОРОШЕНКО АНДРІЙ, розмір внеску до статутного фонду - 5700.00 грн. | 2017-11-22 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЯСМЕНКО ВІКТОРІЯ РОМАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 300.00 грн. | 2017-11-22 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - КУЛІШ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, 15504, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СТАРИЙ БІЛОУС, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, БУДИНОК | 2017-08-18 - 2017-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - РОМАНЕНКО ОЛЕСЯ ДМИТРІВНА, УКРАЇНА, 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЙН СТРОНГ", розмір внеску до статутного фонду - 3000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛА КОМОРА", розмір внеску до статутного фонду - 3000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-07 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 22 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.