ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕНДОР" (ТОВ "ФК "ВЕНДОР")
Код ЄДРПОУ: 38996895
Скорочене найменування: ТОВ "ФК "ВЕНДОР"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕНДОР"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Керівник: ПЕРЕДЕРЯЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПЕРЕДЕРЯЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, / / Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУДИНОК -А, КВРТИРА , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ- %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВ "ВЕНДОР ФІНАНС" ЄДРПОУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНДОР ФІНАНС", розмір частки - 3000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕНДОР"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38996895
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6 | 2020-03-01 - 2020-08-07 |
Керівник | ТОЛСТОКОРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2017-05-29 - 2020-02-26 |
Керівник | ТУРБАНОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ | 2017-01-04 - 2017-05-17 |
Керівник | ШИПІЦИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ | 2016-12-14 - 2016-12-19 |
Керівник | НАГРЕБЕЛЬНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-11-29 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНДОР ФІНАНС", розмір внеску до статутного фонду - 3000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (38981082) - ТОЛСТОКОРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК № , КВАРТИРА № | 2019-01-21 - 2020-02-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНДОР ФІНАНС", УКРАЇНА, 01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦИНА, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2020-02-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - ТОЛСТОКОРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК № , КВАРТИРА № | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - ТОЛСТОКОРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, ТТ, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК № , КВАРТИРА № | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 127 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.