ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПОВЕРХНОСТЬ МД" (ТОВ "НВО "ПОВЕРХНОСТЬ МД")
Код ЄДРПОУ: 36469408
Скорочене найменування: ТОВ "НВО "ПОВЕРХНОСТЬ МД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПОВЕРХНОСТЬ МД"
Основний вид діяльності: 62.01 Комп'ютерне програмування
Керівник: ХОХЛОВ АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АНДРЕЄВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ХОХЛОВ АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, 03055, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ПОЛІТЕХНІЧНИЙ, БУДИНОК / , КВАРТИРА
ТКАЛЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, розмір частки - , грн.
ХОХЛОВ АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір частки - 53125, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПОВЕРХНОСТЬ МД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36469408
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА, будинок 2, офіс 405 | 2018-10-09 - 2020-08-07 |
Адреса | 03055, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК ПОЛІТЕХНІЧНИЙ, будинок 1/33, квартира 56 | 2016-04-21 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | АНДРЕЄВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 3125.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 3125.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТКАЛЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 3125.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ХОХЛОВ АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 53125.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ХОХЛОВ АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/ | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | ХОХЛОВ АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, СН - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/ | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 15 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.