ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛЕОН" (ТОВ "ГАЛЕОН")
Код ЄДРПОУ: 31927909
Скорочене найменування: ТОВ "ГАЛЕОН"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛЕОН"
Основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Керівник: ДЕМЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЗАЯЦЬ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір частки - 1600000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШЕВЧЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА, М.КИЇВ, ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
САФОШИН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, розмір частки - 1600000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛЕОН"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 31927909
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА, будинок 2, офіс 395 | 2019-07-23 - 2020-08-07 |
Адреса | 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА, будинок 18, квартира 18 | 2017-08-14 - 2019-07-08 |
Адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 57, квартира 16 | 2016-04-21 - 2017-07-25 |
Керівник | ШЕВЧЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА | 2017-08-14 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАЯЦЬ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1600000.00 грн. | 2018-06-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | САФОШИН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1600000.00 грн. | 2019-08-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1600000.00 грн. | 2019-07-08 - 2019-08-12 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕВЧЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1600000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШЕВЧЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА,СО, М.КИЇВ, ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕМЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1600000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-06-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ДЕМЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,ВТ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.МАРІУПОЛЬ, БУЛ.ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2018-06-13 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 15 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.