ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКВ - ГРУПП"
Код ЄДРПОУ: 36146366
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКВ - ГРУПП"
Основний вид діяльності: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Керівник: ПОЛЕЩУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПОЛЕЩУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, Д.Н. / / , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
ПОЛЕЩУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, розмір частки - 53000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКВ - ГРУПП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 36146366
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 17, квартира 63 | 2019-12-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 25, квартира 255 | 2016-04-21 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ПОЛЕЩУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 53000.00 грн. | 2019-12-04 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДАНИЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 26500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ДАНИЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ , УКРАЇНА, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. -А, КВ. | 2019-01-21 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ПОЛЕЩУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ПОЛЕЩУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 26500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ДАНИЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ , УКРАЇНА,ТТ , КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. -А, КВ. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ПОЛЕЩУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, УКРАЇНА, СН , КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 10 юросіб зареєстрованих за цією адресою