ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ" (ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ")
Код ЄДРПОУ: 32108306
Скорочене найменування: ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ"
Основний вид діяльності: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Керівник: КАВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КАВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 04074, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) СТЕПАНОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 03150, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ" КОД ЄДРПОУ)
КАВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 32108306
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 17, квартира 47 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 8250.00 грн. | 2019-10-20 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ", розмір внеску до статутного фонду - 8250.00 грн. | 2019-10-20 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) СТЕПАНОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 03150, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-10-20 - 2019-10-20 |
Засновник / Бенефіціар | КАВЕЦЬКА ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 6600.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | КАВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9900.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-10-17 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 10 юросіб зареєстрованих за цією адресою