ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС" (ТОВ "ІНСТАФІНАНС")
Код ЄДРПОУ: 43449827
Скорочене найменування: ТОВ "ІНСТАФІНАНС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС"
Основний вид діяльності: 64.92 Інші види кредитування
Керівник: ВЕСЕЛИЙ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
"ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС", розмір частки - 12165335, грн.
"ФАНДЕРЛІ ГРУП", розмір частки - 1203165, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , КОД --10821. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2020-01-16 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 43449827
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3А | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС", розмір внеску до статутного фонду - 3185000.00 грн. | 2020-07-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ФАНДЕРЛІ ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 315000.00 грн. | 2020-07-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС", розмір внеску до статутного фонду - 3500000.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-07-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - ІГОРС ЛАВРІНОВІЧС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , КОД --10211, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ. | 2020-01-16 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - АЛЬБЕРТС ПОЛ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , КОД--10908, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ. | 2020-01-16 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - КРІСТАПС ОЗОЛС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , КОД --12098, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ. | 2020-01-16 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРІС КЕЙШС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , КОД --11858, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ. | 2020-01-16 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРТІНШ БАУМАНІС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , КОД --11052, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ. | 2020-01-16 - 2020-07-15 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 33 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.