ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЗЕМЛЕДАР" (ТОВ "КОМПАНІЯ "ЗЕМЛЕДАР")
Код ЄДРПОУ: 43415494
Скорочене найменування: ТОВ "КОМПАНІЯ "ЗЕМЛЕДАР"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЗЕМЛЕДАР"
Основний вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права
Керівник: СМІРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, Д.Н. . . , ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М. ХАРКІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ СУМСЬКА БУД. / КВ.
СМІРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2020-01-16 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЗЕМЛЕДАР"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 43415494
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 61120, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 71 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СМІРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2020-02-13 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИСЕЛЬОВ ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА , ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М. ХАРКІВ МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, БУД. КВ. | 2020-01-16 - 2020-03-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛІШ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА , ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М. ХАРКІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, БУД. -Ж КВ. | 2020-01-16 - 2020-03-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА , ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М. ХАРКІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУД. / КВ. | 2020-01-16 - 2020-03-10 |
Засновник / Бенефіціар | КИСЕЛЬОВ ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1700.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | КУЛІШ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1650.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | СМІРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1650.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-02-11 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 8 юросіб зареєстрованих за цією адресою