ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ" (ТОВ "ФК "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ")
Код ЄДРПОУ: 43103614
Скорочене найменування: ТОВ "ФК "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Керівник: ЛЕХІЦЬКИЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЛЬВОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ЯНОВИЧ, / / Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-83001, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н, БУЛЬВАР ПУШКІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ- %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, ЧЕРЕЗ ТОВ "ФОРТ ФІНАНС ІНВЕСТ" ЄДРПОУ
ЛЬВОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ЯНОВИЧ, розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТ ФІНАНС ІНВЕСТ", розмір частки - 5100000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2019-07-23 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 43103614
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 4 А, офіс 10 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Керівник | ОЛЕКСІЄНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 2019-11-26 - 2019-12-15 |
Керівник | КОНТУШ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА | 2019-07-23 - 2019-11-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЬВОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ЯНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2020-07-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТ ФІНАНС ІНВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 5100000.00 грн. | 2019-07-23 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ГОРБУНЕНКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ М.КИЇВ, ВУЛ.ГОРЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2020-01-16 - 2020-07-01 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРБУНЕНКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) (ОПОСЕРЕДКОВАНО ЧЕРЕЗ) - КІЛЬДІШЕВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2019-10-08 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КОНТУШ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2019-07-23 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) (ОПОСЕРЕДКОВАНО ЧЕРЕЗ) - КОБЗАР ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ БУДИНОК КВАРТИРА | 2019-07-23 - 2019-09-23 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 156 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.