ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУШЛЯ 8899" (ТОВ "МУШЛЯ 8899")
Код ЄДРПОУ: 42982862
Скорочене найменування: ТОВ "МУШЛЯ 8899"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУШЛЯ 8899"
Основний вид діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Керівник: ГУСЄВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АМІНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 25000, грн.
АНДРУСЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - 31250, грн.
ВАЩУК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ДАНІЕЛЯН ВІЛЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір частки - 137500, грн.
ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)
МУХАМІТДІНОВ МАРСЕЛЬ МАРАТОВИЧ, розмір частки - 37500, грн.
ПОРОХНЯ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - 12500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2019-05-06 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУШЛЯ 8899"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42982862
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, приміщення 133 А | 2020-07-09 - 2020-08-07 |
Керівник | ЯЦЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | 2019-11-15 - 2020-07-07 |
Керівник | ЖУКОВСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2019-05-06 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | АМІНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 25000.00 грн. | 2020-06-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АНДРУСЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 31250.00 грн. | 2020-06-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВАЩУК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6250.00 грн. | 2020-06-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДАНІЕЛЯН ВІЛЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 137500.00 грн. | 2020-06-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МУХАМІТДІНОВ МАРСЕЛЬ МАРАТОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 37500.00 грн. | 2020-06-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОРОХНЯ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 12500.00 грн. | 2020-06-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОРИСОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2019-11-15 - 2020-06-23 |
Засновник / Бенефіціар | СТАНЬКО ЮРІЙ ІЛЛІЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2019-11-15 - 2020-06-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЖУКОВСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2019-05-06 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | 2019-05-06 - 2019-11-11 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 20 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.