ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБС ТУРИЗМ" (ТОВ "АБС ТУРИЗМ")
Код ЄДРПОУ: 42954856
Скорочене найменування: ТОВ "АБС ТУРИЗМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБС ТУРИЗМ"
Основний вид діяльності: 79.11 Діяльність туристичних агентств
Керівник: БЕЙОГЛУ АЙШЕ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БЕЙОГЛУ АЙШЕ, розмір частки - , грн.
ГЕРГІН ГІЯСЕДДІН, розмір частки - 134022, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ГЕРГІН ГІЯСЕДДІН, ТУРЕЧЧИНА, М.СТАМБУЛ, КВАРТАЛ СУЛТАНЧІФТЛІГІ, ВУЛИЦЯ КИБРИС № / ЧЕКМЕКЬОЙ. ПРЯМЕ , %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ОЗАТА ДУРСУН, ТУРЕЧЧИНА, М.СТАМБУЛ, КВАРТАЛ ІЧЕРЕНКЬОЙ, ВУЛИЦЯ ПРОФ. ДР. НЕДЖЕТТІН ЕКБАКАН № / АТАШЕХІР. ПРЯМЕ , %
ОЗАТА ДУРСУН, розмір частки - 134022, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2019-04-22 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБС ТУРИЗМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42954856
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПРАЦІ, будинок 2/27 | 2019-10-31 - 2020-08-07 |
Керівник | ДРОБИШ ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА | 2019-04-22 - 2019-10-29 |
Засновник / Бенефіціар | БЕЙОГЛУ АЙШЕ, розмір внеску до статутного фонду - 268.32 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЕРГІН ГІЯСЕДДІН, розмір внеску до статутного фонду - 134022.93 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОЗАТА ДУРСУН, розмір внеску до статутного фонду - 134022.93 грн. | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЕРГІН ГІЯСЕДДІН, розмір внеску до статутного фонду - 134157.09 грн. | 2019-04-22 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ГЕРГІН ГІЯСЕДДІН, ТУРЕЧЧИНА, М.СТАМБУЛ, КВАРТАЛ СУЛТАНЧІФТЛІГІ, ВУЛИЦЯ КИБРИС № / ЧЕКМЕКЬОЙ | 2019-04-22 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ОЗАТА ДУРСУН, ТУРЕЧЧИНА, М.СТАМБУЛ, КВАРТАЛ ІЧЕРЕНКЬОЙ, ВУЛИЦЯ ПРОФ. ДР. НЕДЖЕТТІН ЕКБАКАН № / АТАШЕХІР | 2019-04-22 - 2019-10-09 |
Засновник / Бенефіціар | ОЗАТА ДУРСУН, розмір внеску до статутного фонду - 134157.09 грн. | 2019-04-22 - 2019-10-09 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 112 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.