ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ" (ТОВ "ФК "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ")
Код ЄДРПОУ: 42785147
Скорочене найменування: ТОВ "ФК "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Керівник: ЯРЖЕМСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛУЦЬКИЙ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ, 73000, УКРАЇНА, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.М. ХЕРСОН, КОРАБЕЛЬНИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ ФОНТАННА, , КОРПУС , КВАРТИРА,
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРЖЕМСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, 73000, УКРАЇНА, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.М. ХЕРСОН, КОРАБЕЛЬНИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ І РИБНА,
СЛУЦЬКИЙ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРАЙМ КЕПІТАЛ", розмір частки - 4995000, грн.
ЯРЖЕМСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2019-02-05 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42785147
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 20Б | 2020-04-14 - 2020-08-07 |
Адреса | 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 12/7 | 2019-02-05 - 2019-03-25 |
Керівник | РАБІНЕР МАРК ІГОРОВИЧ | 2019-08-12 - 2020-04-12 |
Керівник | КВАШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | 2019-04-15 - 2019-08-05 |
Керівник | ЛЄВЄНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2019-02-05 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | СЛУЦЬКИЙ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2020-03-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРАЙМ КЕПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 4995000.00 грн. | 2019-08-12 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЯРЖЕМСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2020-03-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАСЮК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА 73035, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ СХІДНА, БУДИНОК . | 2019-06-24 - 2020-03-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАБІНЕР МАРК ІГОРОВИЧ 73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2019-06-24 - 2020-03-23 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНАСЮК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 3300.00 грн. | 2019-09-12 - 2020-03-23 |
Засновник / Бенефіціар | РАБІНЕР МАРК ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1700.00 грн. | 2019-06-24 - 2020-03-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕГЕРЯ АРТУР ВАЛЕРІЙОВИЧ, 50077, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2019-06-24 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | МЕГЕРЯ АРТУР ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1650.00 грн. | 2019-06-24 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНАСЮК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1650.00 грн. | 2019-06-24 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРАНД ФІНАНС ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 4995000.00 грн. | 2019-04-15 - 2019-08-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КВАШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, 03151, УКРАЇНА , КИЇВ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, А, КВАРТИРА | 2019-04-15 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | КВАШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2019-04-15 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕРВУЛЯ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, АДРЕСА 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОНДАРСЬКА, БУД. , КВ. | 2019-02-05 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК КОНТРОЛЕР) - ЛЄВЄНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, АДРЕСА 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ВУЛ.ЛЕНІНА, БУД. | 2019-02-05 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЄВЄНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2019-02-05 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛО ЕНД ТЕКС КОНСАЛТИНГ", розмір внеску до статутного фонду - 4995000.00 грн. | 2019-02-05 - 2019-03-25 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 163 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.