ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАМОСУ ГРУП" (ТОВ "РАМОСУ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 42704618
Скорочене найменування: ТОВ "РАМОСУ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАМОСУ ГРУП"
Основний вид діяльності: 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
Керівник: ЗІНЦОВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 38600, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КОТЕЛЬВА, ВУЛИЦЯ КАШУБИ, БУДИНОК .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, . . Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 50082, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛАЧЕВСЬКОГО, БУД. , КВ. .
ФІЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
ФІЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-12-18 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАМОСУ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42704618
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВООБРОБНА, будинок 5, офіс 3/8 | 2020-04-08 - 2020-08-07 |
Керівник | ТАЄНЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 2019-11-15 - 2020-04-06 |
Керівник | КРИВУЛЯ НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА | 2018-12-18 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | ФІЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5100.00 грн. | 2019-11-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ФІЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 4900.00 грн. | 2019-11-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, . . Р.Н., , УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КОТЕЛЬВА, ВУЛИЦЯ КАШУБИ, БУДИНОК | 2019-11-15 - 2020-04-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, . . Р.Н., , УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛАЧЕВСЬКОГО, БУД. , КВ. | 2019-11-15 - 2020-04-06 |
Засновник / Бенефіціар | КРИВУЛЯ НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2018-12-18 - 2019-11-11 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 184 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.