ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМАКС ІНВЕСТ" (ТОВ "ДЕМАКС ІНВЕСТ")
Код ЄДРПОУ: 42684653
Скорочене найменування: ТОВ "ДЕМАКС ІНВЕСТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМАКС ІНВЕСТ"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: ЯЦЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БОНДАР ПАВЛО БОРИСОВИЧ, розмір частки - 175000, грн.
ДАВИДОВ ДЕНИС В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір частки - 150000, грн.
ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
КІЛЬНИЦЬКИЙ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір частки - 175000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-12-18 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМАКС ІНВЕСТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42684653
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВООБРОБНА, будинок 5, офіс 1/5 | 2020-04-08 - 2020-08-07 |
Адреса | 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7-А | 2018-12-18 - 2019-05-27 |
Керівник | ДАВИДОВ ДЕНИС В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 2019-06-17 - 2020-04-06 |
Керівник | КУЛИК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2018-12-18 - 2019-05-27 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙН КОМПАНІ ПІВНІЧ" | 2018-12-18 - 2019-05-27 |
Скорочене найменування | ТОВ "РЕЙН КОМПАНІ ПІВНІЧ" | 2018-12-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАР ПАВЛО БОРИСОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 175000.00 грн. | 2019-09-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДАВИДОВ ДЕНИС В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2019-09-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІЛЬНИЦЬКИЙ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 175000.00 грн. | 2019-09-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДАВИДОВ ДЕНИС В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2019-06-17 - 2019-09-12 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДАВИДОВ ДЕНИС В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-06-17 - 2019-09-12 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ТЮТЮННИКОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (ВС, УКРАЇНА, 03087, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, БУД. , КВ. ) | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ТЮТЮННИКОВ І ПАРТНЕРИ", розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2018-12-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ТЮТЮННИКОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (ВС , УКРАЇНА, 03087, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, БУД. , КВ. ) | 2018-12-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 184 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.