ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ЛОДЖИСТІК СЕРВІС" (ТОВ "БІЗНЕС ЛОДЖИСТІК СЕРВІС")
Код ЄДРПОУ: 42510764
Скорочене найменування: ТОВ "БІЗНЕС ЛОДЖИСТІК СЕРВІС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ЛОДЖИСТІК СЕРВІС"
Основний вид діяльності: 79.11 Діяльність туристичних агентств
Керівник: ТРЕТЯК ВІТАЛІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЯРЕМЕНКО МАРІЯ ГРИГОРІВНА, розмір частки - 800000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-10-09 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ЛОДЖИСТІК СЕРВІС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42510764
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 119/1Б | 2019-12-13 - 2020-08-07 |
Адреса | 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 22, офіс 5 | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТ МЕНЕДЖЕР" | 2019-07-23 - 2019-12-11 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "СЕРВІС СОЛУШНС" | 2019-03-25 - 2019-07-08 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМАЛТЕК" | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
Скорочене найменування | ТОВ "РЕНТ МЕНЕДЖЕР" | 2019-07-23 - 2019-12-11 |
Скорочене найменування | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "СЕРВІС СОЛУШНС" | 2019-03-25 - 2019-07-08 |
Скорочене найменування | ТОВ "АМАЛТЕК" | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
Керівник | МЕРКУР'ЄВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 2019-07-23 - 2019-12-11 |
Керівник | КОРОТУН ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | 2019-03-25 - 2019-07-08 |
Керівник | ТОНКОНОГ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
Основний вид діяльності | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання | 2019-07-23 - 2019-12-11 |
Основний вид діяльності | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
Засновник / Бенефіціар | ЯРЕМЕНКО МАРІЯ ГРИГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 800000.00 грн. | 2019-12-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЯРЕМЕНКО МАРІЯ ГРИГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2019-12-09 - 2019-12-09 |
Засновник / Бенефіціар | МЕРКУР'ЄВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2019-07-23 - 2019-12-06 |
Засновник / Бенефіціар | КОРОТУН ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 16700.00 грн. | 2019-03-25 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | САДОВСЬКИЙ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 16650.00 грн. | 2019-03-25 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | СИНИЦЯ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 16650.00 грн. | 2019-03-25 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТОНКОНОГ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, ОБЛАСТЬ ХАРКІВСЬКА, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, БУДИНОК | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМЕРІ ТРЕЙД", розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн. | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн. | 2018-10-09 - 2019-03-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 2 юросіб зареєстрованих за цією адресою