ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕЛІС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "ФІДЕЛІС ДЕВЕЛОПМЕНТ")
Код ЄДРПОУ: 42496284
Скорочене найменування: ТОВ "ФІДЕЛІС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕЛІС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Основний вид діяльності: 68.31 Агентства нерухомості
Керівник: КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН, УКРАЇНА, 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК / , КВАРТИРА , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ.
КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА, розмір частки - 200000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-10-02 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕЛІС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42496284
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 11/61, офіс 32 | 2019-03-25 - 2020-08-07 |
Керівник | ЯРОШОВЕЦЬ ДАНИЛО МИКОЛАЙОВИЧ | 2018-10-02 - 2019-03-18 |
Засновник / Бенефіціар | КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 200000.00 грн. | 2020-08-04 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 08298, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА . | 2019-03-25 - 2020-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПРОДАН МАРГАРИТА АНАТОЛІЇВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 08298, КИЇВСЬКА ОБЛ., СЕЛО ПІСКІВКА, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК , КОРПУС А, КВАРТИРА . | 2019-03-25 - 2020-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1650000.00 грн. | 2018-10-02 - 2020-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ПРОДАН МАРГАРИТА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1650000.00 грн. | 2018-10-02 - 2020-07-30 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 32 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.