ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІЛ ІМПЕКС ГРУП" (ТОВ "СТІЛ ІМПЕКС ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 42482952
Скорочене найменування: ТОВ "СТІЛ ІМПЕКС ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІЛ ІМПЕКС ГРУП"
Основний вид діяльності: 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
Керівник: САФРОНЕНКО ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВІСІКОНЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА, розмір частки - 35000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) Ю.О.ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ВІСІКОНЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА, . . Р.Н.,, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, 01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУДИНОК , КВАРТИРА , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - %
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-09-21 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІЛ ІМПЕКС ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42482952
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 68, офіс 193 | 2020-07-17 - 2020-08-07 |
Адреса | 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 32/2 | 2019-12-04 - 2020-07-15 |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 27, офіс 7/11 | 2018-09-21 - 2019-11-26 |
Керівник | ЕРДЕМ АФШІН БАХАДИР | 2019-12-04 - 2020-07-15 |
Керівник | ШУШУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 2018-09-21 - 2019-11-26 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШОК АРТ" | 2018-09-21 - 2019-11-26 |
Скорочене найменування | ТОВ "ШОК АРТ" | 2018-09-21 - 2019-11-26 |
Основний вид діяльності | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту | 2018-09-21 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ВІСІКОНЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 35000.00 грн. | 2020-07-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВІСІКОНЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2020-07-15 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | ВІСІКОНЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 33.33 грн. | 2019-12-04 - 2020-07-14 |
Засновник / Бенефіціар | ЕРДЕМ АФШІН БАХАДИР, розмір внеску до статутного фонду - 33.34 грн. | 2019-12-04 - 2020-07-14 |
Засновник / Бенефіціар | КОНДАРЕВИЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 33.33 грн. | 2020-01-16 - 2020-07-14 |
Засновник / Бенефіціар | КОНДРАТЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 33.33 грн. | 2019-12-04 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК-ЮРИДИЧНА ОСОБА - СИВОПЛЯС ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК -А | 2018-09-21 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАВО НА БІЗНЕС", розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2018-09-21 - 2019-11-26 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 30 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.