ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД-Д" (ТОВ "ГРАНД-Д")
Код ЄДРПОУ: 42469947
Скорочене найменування: ТОВ "ГРАНД-Д"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД-Д"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: ГАБРИК ОЛЬГА ІВАНІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧЕРНЕЦЬКА ВІРА ІВАНІВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04053, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, БУДИНОК / , КВАРТИРА , ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04050, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІЛЛЄНКА ЮРІЯ, БУДИНОК , КВАРТИРА , ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
ЧЕРНЕЦЬКА ВІРА ІВАНІВНА, розмір частки - 100000, грн.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ, розмір частки - 100000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-09-21 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД-Д"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42469947
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121-Д | 2018-09-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНЕЦЬКА ВІРА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕРБОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2019-05-27 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | ГАБРИК ОЛЬГА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2019-05-27 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВЕРБОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, 03148, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2018-09-21 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ГАБРИК ОЛЬГА ІВАНІВНА, 03115, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК -А, КВАРТИРА | 2018-09-21 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕРБОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500000.00 грн. | 2018-09-21 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ГАБРИК ОЛЬГА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2500000.00 грн. | 2018-09-21 - 2019-05-13 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 4 юросіб зареєстрованих за цією адресою