ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСІВЕЙ" (ТОВ "ОКСІВЕЙ")
Код ЄДРПОУ: 42200846
Скорочене найменування: ТОВ "ОКСІВЕЙ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСІВЕЙ"
Основний вид діяльності: 62.02 Консультування з питань інформатизації
Керівник: МЕДВЕДЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СИМБІОЗ", В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЯКОГО ДІЄ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕНЕРГІЯ-КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ, УКРАЇНА, 03057, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, , ОФІС А, розмір частки - 300000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЄО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, , КВ.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-06-13 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСІВЕЙ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42200846
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 4, офіс 5 | 2020-04-03 - 2020-08-07 |
Адреса | 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ДЕХТЯРЕНКА, будинок 35 | 2018-06-13 - 2019-03-25 |
Керівник | ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА | 2019-05-06 - 2020-04-02 |
Керівник | КОЗНОДІЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2019-04-15 - 2019-04-29 |
Керівник | ТОВОЛЖАНСЬКИЙ АРТЕМ ВАДИМОВИЧ | 2018-06-13 - 2019-03-25 |
Основний вид діяльності | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 2018-06-13 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СИМБІОЗ", В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЯКОГО ДІЄ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕНЕРГІЯ-КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ, УКРАЇНА, 03057, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, , ОФІС А, розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2020-04-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2019-05-06 - 2020-04-02 |
Засновник / Бенефіціар | ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2019-04-29 - 2020-04-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОЗНОДІЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ КОРОЛЬОВА, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА . | 2019-04-15 - 2019-04-29 |
Засновник / Бенефіціар | КОЗНОДІЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2019-04-15 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЦАЛО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, М. КИЇВ, ВУЛ.МАКСИМА КРИВОНОСА, , КВ. | 2018-06-13 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОМАНКО ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ, КИЇВСЬКА ОБЛ, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРБАНІ | 2018-06-13 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОЗНОДІЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2019-03-25 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС КОНСАЛТІНГ", розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2018-06-13 - 2019-03-18 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГІС КОНСАЛТ", розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2018-06-13 - 2019-03-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 171 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.