ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ" (ТОВ "ЦБО")
Код ЄДРПОУ: 42107859
Скорочене найменування: ТОВ "ЦБО"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ"
Основний вид діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Керівник: ПРОНІНА МАРТА ОЛЕКСАНДРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГЛОД ЄВГЕН АБРАМОВИЧ, розмір частки - , грн.
ГОРІШНЯ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки - 18020, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ГОРІШНЯ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03048, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Ф.ЕРНЕСТА, БУДИНОК Б, КВАРТИРА . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-05-08 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42107859
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 18Б, офіс 4 | 2020-07-17 - 2020-08-07 |
Керівник | ГОНЧАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2020-01-30 - 2020-07-15 |
Керівник | ЖАДЬКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2018-10-30 - 2020-01-29 |
Керівник | САТАНОВСЬКА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 2018-05-08 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛОД ЄВГЕН АБРАМОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1980.00 грн. | 2020-07-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРІШНЯ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 18020.00 грн. | 2020-07-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРІШНЯ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 20.00 грн. | 2020-07-17 - 2020-07-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ГЛОД ЄВГЕН АБРАМОВИЧ, , МІСТО ДОНЕЦЬК, БУЛЬВАР ПУШКІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ | 2020-07-17 - 2020-07-26 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛОД ЄВГЕН АБРАМОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1980000.00 грн. | 2018-05-08 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНФЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГЛОД ЄВГЕН АБРАМОВИЧ, . . Р.Н., , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, БУЛЬВАР ПУШКІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРНА БІРЖА "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА", розмір внеску до статутного фонду - 20000.00 грн. | 2018-05-08 - 2020-07-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНФЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГЛОД ЄВГЕН АБРАМОВИЧ, . . Р.Н., РНОКПП , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, БУЛЬВАР ПУШКІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2018-05-08 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 240 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.