ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛ-ВУД" (ТОВ "СТИЛ-ВУД")
Код ЄДРПОУ: 42011905
Скорочене найменування: ТОВ "СТИЛ-ВУД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛ-ВУД"
Основний вид діяльності: 02.20 Лісозаготівлі
Керівник: КОВУНОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОВУНОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ, / / Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ -, -, ГРОМАДЯНИН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, БУДИНОК , КВАРТИРА , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ- %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - УЗБЕК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, / / Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ -, -, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, БУДИНОК , КВАРТИРА , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ- %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
КОВУНОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 100000, грн.
УЗБЕК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 100000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-04-03 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛ-ВУД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 42011905
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА, будинок 24, офіс 9 | 2019-05-27 - 2020-08-07 |
Керівник | УЗБЕК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | 2018-04-03 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КОВУНОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2018-04-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | УЗБЕК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2018-04-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КОВУНОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. ДОНЕЦЬК, ПРОСП. ЛЕНІНСЬКИЙ, , КВ. | 2019-05-27 - 2020-07-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-УЗБЕК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, , КВ. | 2019-05-27 - 2020-07-02 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 197 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.