ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ" (ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ")
Код ЄДРПОУ: 41931010
Скорочене найменування: ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ"
Основний вид діяльності: 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
Керівник: ІЛЬЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ІЛЬЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - 100000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІЛЬЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03037, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУД. , КВ. .. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - %
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-02-13 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41931010
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04210, м.Київ, Оболонський район, ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 7, корпус 1 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Адреса | 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, будинок 8-А | 2019-06-24 - 2019-12-15 |
Адреса | 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43 | 2018-02-13 - 2018-12-04 |
Керівник | ПЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | 2018-12-18 - 2019-06-17 |
Керівник | ПОРХУН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 2018-02-13 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | ІЛЬЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2020-06-13 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛУБЕВС РУСЛАНС, ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, 04212, М.КИЇВ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, БУД. -А, КВ. , . . , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ - % | 2020-02-06 - 2020-06-14 |
Засновник / Бенефіціар | ГОЛУБЕВС РУСЛАНС, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2018-12-18 - 2020-06-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -- ЗАХАРЕНКО ЛЕСЯ ЮРІЇВНА ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИЧКІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2018-02-13 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- -ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, БУДИНОК | 2018-02-13 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ", розмір внеску до статутного фонду - 1300.00 грн. | 2018-02-13 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 1300.00 грн. | 2018-02-13 - 2018-12-04 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 19 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.