ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ-Т" (ТОВ "СІТІ-Т")
Код ЄДРПОУ: 41871182
Скорочене найменування: ТОВ "СІТІ-Т"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ-Т"
Основний вид діяльності: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Керівник: СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
СИМОНЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2018-01-23 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ-Т"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41871182
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, будинок 40А | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Адреса | 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17А, офіс 23 | 2018-02-21 - 2019-07-23 |
Керівник | ПЕТРЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ | 2018-02-21 - 2019-07-23 |
Керівник | МАЛІЧ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА | 2018-01-23 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | СИМОНЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ, 03134, УКРАЇНА, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. СИМИРЕНКА, БУД. А, КВ. | 2019-01-01 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА, 03110, УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. А.ГОЛОВКО, БУД. , КВ. | 2019-01-01 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕТРЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2019-01-01 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕТРЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2019-01-01 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ГРІДАСОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 900.00 грн. | 2018-01-23 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРІДАСОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 2018-01-23 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛІЧ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА | 2018-01-23 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛІЧ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2018-01-23 - 2018-12-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 95 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.