ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУД МОНТАЖ" (ТОВ "ВБП "БУД МОНТАЖ")
Код ЄДРПОУ: 41823689
Скорочене найменування: ТОВ "ВБП "БУД МОНТАЖ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУД МОНТАЖ"
Основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Керівник: ОРЛЮК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВОЛОКОВИХ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛКОВИХ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, АДРЕСА 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОНДАРСЬКА, БУД. , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЗУНОВ ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ, УКРАЇНА, АДРЕСА 69009, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.ІСТОРИЧНА, БУД. -А, КВ.
УЗУНОВ ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-12-28 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУД МОНТАЖ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41823689
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 2, офіс 1 | 2018-10-02 - 2020-08-07 |
Керівник | ВОЛОКОВИХ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2018-07-12 - 2018-09-21 |
Керівник | П'ЯТАК ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | 2018-02-21 - 2018-06-26 |
Керівник | ГОЛУБЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2017-12-28 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛОКОВИХ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 600.00 грн. | 2018-07-12 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | УЗУНОВ ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 400.00 грн. | 2018-07-12 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛКОВИХ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, ПАСПОРТ , УКРАЇНА, АДРЕСА 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОНДАРСЬКА, БУД. , КВ. | 2018-10-02 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЗУНОВ ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ, ПАСПОРТ , УКРАЇНА, АДРЕСА 69009, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.ІСТОРИЧНА, БУД. -А, КВ. | 2018-10-02 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | П'ЯТАК ДМИТРО ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 600.00 грн. | 2018-02-21 - 2018-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВМІСЬКБУД-БМУ № ", розмір внеску до статутного фонду - 400.00 грн. | 2018-02-21 - 2018-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА- - ГОЛУБЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. НІЖИН, ВУЛ. СЕМАШКА, БУД. , КВ. КОКПП | 2017-12-28 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БРАВІС", розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-12-28 - 2018-02-13 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 30 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.