ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТІ ІНВЕСТ ГРУП" (ТОВ "АВАНТІ ІНВЕСТ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 41820033
Скорочене найменування: ТОВ "АВАНТІ ІНВЕСТ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТІ ІНВЕСТ ГРУП"
Основний вид діяльності: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Керівник: ФАРТОВИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФАЛЬСЬКА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА, УКРАЇНА, 01035, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - СЕГИДА ГЛІБ ПАВЛОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ВИСОЦЬКОГО, , КВ.
ПЕТРОВА НІНА СЕРГІЇВНА, розмір частки - 2149500, грн.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІТУТ", розмір частки - 8550000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРАВОВЕСТ", розмір частки - 4300500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-12-28 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТІ ІНВЕСТ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41820033
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА, будинок 1, офіс 7 | 2017-12-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕТРОВА НІНА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2149500.00 грн. | 2019-09-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІТУТ", розмір внеску до статутного фонду - 8550000.00 грн. | 2017-12-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРАВОВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 4300500.00 грн. | 2017-12-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ФАРТОВИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2149500.00 грн. | 2017-12-28 - 2019-09-12 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛИКІВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. НОВЕ ЗАЛІССЯ, ВУЛИЦЯ КРИМСЬКА, | 2017-12-28 - 2019-01-21 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 315 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.