ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ФЛАУЕРС" (ТОВ "ТОП ФЛАУЕРС")
Код ЄДРПОУ: 41794098
Скорочене найменування: ТОВ "ТОП ФЛАУЕРС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ФЛАУЕРС"
Основний вид діяльності: 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
Керівник: БУЗУВІРОВА НІНА САВІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЗВЕРЯНСКІ АЛІНА, розмір частки - 58800, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗВЕРЯНСКІ АЛІНА, РЕСПУБЛІКА РУМУНІЯ, М.ЯС, С. СКИНТЕЯ, ВУЛ. ЕМІЛ КОНДУРАКІ, БУД.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ МАРЧЕНКО ВІКТОР КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ІСАЙКИ, ВУЛИЦЯ ГУЛЬКІВКА, БУДИНОК
МАРЧЕНКО ВІКТОР, розмір частки - 61200, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-12-13 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ФЛАУЕРС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41794098
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 2/37 | 2018-04-24 - 2020-08-07 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІМА ПРАЙМ" | 2017-12-13 - 2018-04-17 |
Скорочене найменування | ТОВ "ЛІМА ПРАЙМ" | 2017-12-13 - 2018-04-17 |
Керівник | ІСМАНОВ ЗАІТ АКБАРОВИЧ | 2017-12-13 - 2018-04-17 |
Основний вид діяльності | 69.10 Діяльність у сфері права | 2017-12-13 - 2018-04-17 |
Засновник / Бенефіціар | ЗВЕРЯНСКІ АЛІНА, розмір внеску до статутного фонду - 58800.00 грн. | 2018-11-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАРЧЕНКО ВІКТОР, розмір внеску до статутного фонду - 61200.00 грн. | 2018-11-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ГРОМАДЯНКА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА ЗВЕРЯНСКІ АЛІНА, РЕСПУБЛІКА РУМУНІЯ, М.ЯС, С. СКИНТЕЯ, ВУЛ. ЕМІЛ КОНДУРАКІ | 2018-11-27 - 2018-11-27 |
Засновник / Бенефіціар | МАРЧЕНКО ВІКТОР, розмір внеску до статутного фонду - 120000.00 грн. | 2018-06-26 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | МАРЧЕНКО ВІКТОР, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2018-04-24 - 2018-06-21 |
Засновник / Бенефіціар | ІСМАНОВ ЗАІТ АКБАРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-12-13 - 2018-04-17 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 368 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.