ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКО ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ТОВ "ІНКО ТРЕЙДІНГ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 41773408
Скорочене найменування: ТОВ "ІНКО ТРЕЙДІНГ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКО ТРЕЙДІНГ ГРУП"
Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Керівник: ПОЛИГАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПОЛИГАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, Д.Н. / / , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК -Г, КВАРТИРА . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
ПОЛИГАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-12-05 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКО ТРЕЙДІНГ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41773408
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 12, приміщення 15 | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Керівник | БОЙКО ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2019-10-08 - 2019-12-15 |
Керівник | ВОРОНОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ | 2018-12-18 - 2019-09-23 |
Керівник | ПИЛИПЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2017-12-05 - 2018-12-04 |
Основний вид діяльності | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 2017-12-05 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | ПОЛИГАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1500.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОЙКО ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1500.00 грн. | 2019-10-08 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-БОЙКО ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ, / / , УКРАЇНА, 02092, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА- АТИНСЬКА , БУДИНОК / , КВАРТИРА , ПРЯМИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАНОВИТЬ- | 2019-10-08 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ВОРОНОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1500.00 грн. | 2018-12-04 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ВОРОНОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ, / / , УКРАЇНА, 18007, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК , ПРЯМИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАНОВИТЬ- | 2019-05-27 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | 2017-12-05 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ПИЛИПЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1500.00 грн. | 2017-12-05 - 2018-11-27 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 54 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.