ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГРУП." (ТОВ "ТРАНСГРУП.")
Код ЄДРПОУ: 41700869
Скорочене найменування: ТОВ "ТРАНСГРУП."
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГРУП."
Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Керівник: ГУСЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГУСЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУСЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, / / , УКРАЇНА, 80451, СУМСЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЯМНЕ, ВУЛИЦЯ КАЛАНЧА, БУДИНОК , ПРЯМИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАНОВИТЬ-
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-11-07 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГРУП."
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41700869
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 12, приміщення 40 | 2019-08-27 - 2020-08-07 |
Адреса | 20500, Черкаська обл., Катеринопільський район, селище міського типу Катеринопіль, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 26, приміщення 204 | 2017-12-28 - 2018-03-20 |
Керівник | ПЕТРЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 2019-06-17 - 2019-08-19 |
Керівник | МИКОЛЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2018-04-03 - 2019-05-27 |
Керівник | ЮРЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 2017-11-07 - 2017-12-13 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРОДЖЕННЯ БІЗНЕС ТДК ГРУП" | 2018-04-03 - 2019-05-27 |
Скорочене найменування | ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ БІЗНЕС ТДК ГРУП" | 2018-04-03 - 2019-05-27 |
Основний вид діяльності | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 2018-04-03 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ГУСЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2019-08-19 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, / / , УКРАЇНА, 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ, БУДИНОК , КВАРТИРА , ПРЯМИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАНОВИТЬ- | 2019-06-17 - 2019-08-19 |
Засновник / Бенефіціар | ПЕТРЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2019-05-27 - 2019-08-12 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИКОЛЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, БУЛЬВАР ВОЛОДИМИРА БАРОВИКОВСЬКОГО БУД. , КВ. | 2017-12-28 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | МИКОЛЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2017-12-28 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА БУД. А | 2017-11-07 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | МИКОЛЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-11-07 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ЮРЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-11-07 - 2017-12-13 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 54 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.