ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕГУРА-КАПІТАЛ" (ТОВ "СЕГУРА-КАПІТАЛ")
Інформація про цю юрособу спотворена у публічному масиві даних ЄДР, тому ми наводимо лише останній стан інформації, без історії змін. Більш докладно за посиланням: https://odnodata.com/faq/edrdupes
Код ЄДРПОУ: 41617928
Скорочене найменування: ТОВ "СЕГУРА-КАПІТАЛ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕГУРА-КАПІТАЛ"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Керівник: КОБИЖЧА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ. НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІБОНЕЙ СЕРВІС", розмір частки - 5000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 0000-00-00 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕГУРА-КАПІТАЛ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41617928
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІБОНЕЙ СЕРВІС", розмір внеску до статутного фонду - 5000000.00 грн. | 2018-12-04 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (42564715)- ЄЛЬЧИК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 02140, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУД. , КВ. . | 2019-01-21 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ()- ЄЛЬЧИК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 02140, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУД. , КВ. . | 2018-12-04 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ЖИЛЯЄВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2018-01-23 - 2018-11-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЖИЛЯЄВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГАТИРСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2018-11-27 - 2018-11-27 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕГУРА-КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 4995000.00 грн. | 2018-10-02 - 2018-11-27 |
Засновник / Бенефіціар | ГНОЦЬ РОМАН ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2018-09-06 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГНОЦЬ РОМАН ВІКТОРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 21000, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2018-09-06 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЕГУРА-КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 4995000.00 грн. | 2018-09-06 - 2018-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЄЛЬЧИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУД. , КВ. . | 2018-01-23 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОНТЕРА ІНВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 4995000.00 грн. | 2018-01-23 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ЖИЛЯЄВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2350.00 грн. | 2017-10-17 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОВАЛЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, БУД. А. | 2017-10-03 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПО-КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 4697650.00 грн. | 2017-10-17 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | ЖИЛЯЄВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2100.00 грн. | 2017-10-03 - 2017-10-03 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПО-КАПІТАЛ", розмір внеску до статутного фонду - 4197900.00 грн. | 2017-10-03 - 2017-10-03 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 163 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.