ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМЕКС АВТО" (ТОВ "ІМЕКС АВТО")
Код ЄДРПОУ: 41608075
Скорочене найменування: ТОВ "ІМЕКС АВТО"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМЕКС АВТО"
Основний вид діяльності: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Керівник: ЛАПТЄВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЛАПТЄВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА, розмір частки - 35000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-10-03 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМЕКС АВТО"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41608075
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 92А | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Адреса | 61054, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 271, офіс 307 | 2019-02-11 - 2019-07-23 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУВАП СОЛЮШИНС" | 2019-02-11 - 2019-07-23 |
Скорочене найменування | ТОВ "МУВАП СОЛЮШИНС" | 2019-02-11 - 2019-07-23 |
Керівник | СТАНІСЛАВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 2019-02-11 - 2019-07-23 |
Керівник | ЛАНОВЮК СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | 2017-10-03 - 2019-02-05 |
Основний вид діяльності | 82.20 Діяльність телефонних центрів | 2019-02-11 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАПТЄВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 35000000.00 грн. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАПТЄВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 40200.00 грн. | 2019-07-23 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 2017-10-03 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ШУБІН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2017-10-03 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 20100.00 грн. | 2017-10-03 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | ШУБІН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 20100.00 грн. | 2017-10-03 - 2019-07-08 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 14 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.