ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "БОРЕЙ ЛТД" (ТОВ "КОМПАНІЯ "БОРЕЙ ЛТД")
Код ЄДРПОУ: 41577613
Скорочене найменування: ТОВ "КОМПАНІЯ "БОРЕЙ ЛТД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "БОРЕЙ ЛТД"
Основний вид діяльності: 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
Керівник: ШПАК КАТЕРИНА ІВАНІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ШПАК КАТЕРИНА ІВАНІВНА, УКРАЇНА, 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - %
ШПАК КАТЕРИНА ІВАНІВНА, розмір частки - 199000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-09-21 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "БОРЕЙ ЛТД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41577613
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/1, офіс 35/1 | 2018-10-16 - 2020-08-07 |
Адреса | 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 54 | 2018-02-21 - 2018-10-09 |
Адреса | 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаки, ВУЛИЦЯ АЕРОПОРТНА, будинок 147 | 2017-09-21 - 2018-02-13 |
Керівник | ЛАВРИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2018-02-21 - 2018-10-09 |
Керівник | ШЕЛЕПІНА МАРГАРИТА ОЛЕКСІЇВНА | 2017-09-21 - 2018-02-13 |
Основний вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2017-09-21 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | ШПАК КАТЕРИНА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 199000.00 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | 2017-09-21 - 2020-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАВРИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 199000.00 грн. | 2018-02-27 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАВРИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2018-02-21 - 2018-02-21 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕЛЕПІНА МАРГАРИТА ОЛЕКСІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-09-21 - 2018-02-13 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 864 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.