ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОТРОН" (ТОВ "ФОТРОН")
Код ЄДРПОУ: 41495185
Скорочене найменування: ТОВ "ФОТРОН"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОТРОН"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: КАРЦЕВА ЕМІЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРЦЕВА ЕМІЛІЯ МИКОЛАЇВНА , УКРАЇНА, 03142, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОБРОХОТОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА
КАРЦЕВА ЕМІЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-08-14 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОТРОН"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41495185
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 | 2019-09-12 - 2020-08-07 |
Керівник | МИКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | 2017-11-28 - 2019-09-10 |
Керівник | РОГЛЄВ МАКСИМ ХРИСТОВИЧ | 2017-08-14 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | КАРЦЕВА ЕМІЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2019-09-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МИКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-11-28 - 2019-08-30 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАЦЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ВОЛКОВА, БУД. / , КВ. | 2017-09-11 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГЛЄВ МАКСИМ ХРИСТОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВНИЧА ФОРТЕЦЯ", розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАЦЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, СО , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ВОЛКОВА, БУД. / , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГЛЄВ МАКСИМ ХРИСТОВИЧ , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 384 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.