ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНЕТНИЙ ДВІР "КНЯЖИЙ" (ТОВ "МД "КНЯЖИЙ")
Код ЄДРПОУ: 41467650
Скорочене найменування: ТОВ "МД "КНЯЖИЙ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНЕТНИЙ ДВІР "КНЯЖИЙ"
Основний вид діяльності: 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
Керівник: КЛИМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЄР СТІВ, НІМЕЧЧИНА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКЕР МЕХМЕТ ЗАФЕР, ГРОМАДЯНСТВО НІМЕЧЧИНА, ПРОЖИВАННЯ АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ВОЛЛЕБЕНГАССЕ /
М.О.Т. ІНВЕСТ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-07-25 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНЕТНИЙ ДВІР "КНЯЖИЙ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41467650
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 121 А | 2019-05-13 - 2020-08-07 |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 9, корпус 4, офіс 4-405 | 2018-06-21 - 2019-05-06 |
Адреса | 61140, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 20-А | 2017-07-25 - 2018-04-17 |
Скорочене найменування | ТОВ "МОНЕТНИЙ ДВІР "КНЯЖИЙ" | 2018-04-24 - 2018-06-13 |
Керівник | ПЕРЕЦЬ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ | 2017-07-25 - 2018-04-17 |
Засновник / Бенефіціар | М.О.Т. ІНВЕСТ, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНЕ ВАН БІК, НІДЕРЛАНДИ, МІСТО МООК | 2019-09-05 - 2020-04-08 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПІЛЬМАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, УКРАЇНА, 61045, М. ХАРКІВ, ПРОВУЛОК ОРСЬКИЙ, БУД. | 2019-09-05 - 2020-04-08 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ТОКЕР МЕХМЕТ ЗАФЕР, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ВОЛЛЕБЕНГАССЕ / | 2019-06-17 - 2019-08-30 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ТОКЕР МЕХМЕТ ЗАФЕР, . . Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - НІМЕЧЧИНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ГЛОБАЙНШТРАСЕ, , 60596, ФРАНКУФУРТ, НІМЕЧЧИНА | 2018-10-09 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ТОКЕР МЕХМЕТ ЗАФЕР, . . Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - НІМЕЧЧИНА, ПАСПОРТ C HNML YR, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ГЛОБАЙНШТРАСЕ, , 60596, ФРАНКУФУРТ, НІМЕЧЧИНА | 2017-08-18 - 2018-10-02 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 15 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.