ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" (ТОВ "УЄБГ")
Код ЄДРПОУ: 41400732
Скорочене найменування: ТОВ "УЄБГ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"
Основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Керівник: ПЛІВАЧУК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЯКУБ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, БУД. , КВ. , . . Р.Н.
ЯКУБ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - 450000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-06-19 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41400732
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 18/24, 8-Й ПОВЕРХ | 2020-02-26 - 2020-08-07 |
Адреса | 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44 | 2018-02-27 - 2019-03-11 |
Адреса | 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 107, офіс 209/17 | 2017-09-11 - 2018-02-21 |
Керівник | ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 2019-03-18 - 2020-02-25 |
Керівник | ГОЛУБЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2017-06-19 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ЯКУБ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 450000.00 грн. | 2020-03-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, 87509, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БРАТІВ ОРЛЕНКО, Б. -А, . . Р.Н. | 2020-02-26 - 2020-03-13 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 450000.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-03-13 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | 2019-03-18 - 2020-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГОЛУБЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - 02105, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ФІНАНС АКТИВ", розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 210 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.