ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШОСТА ВЛАДА" (ГО "ШОСТА ВЛАДА")
Код ЄДРПОУ: 41393260
Скорочене найменування: ГО "ШОСТА ВЛАДА"
Найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШОСТА ВЛАДА"
Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
Керівник: ШТЕРЕНТАЛЬ ПИЛИП ІГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГУСАКОВА НАДІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА, розмір частки - , грн.
ЗІНОВ'ЄВА АНАСТАСІЯ АРТЕМІВНА, розмір частки - , грн.
ЛЕВИЦЬКИЙ ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
МАМИКІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
РУБЛЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
САВЕНЕЦЬ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - , грн.
ХЕ КІН ФОНГ ІГОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ШТЕРЕНТАЛЬ ПИЛИП ІГОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-06-19 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШОСТА ВЛАДА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41393260
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 43, корпус 1, квартира 16 | 2018-04-24 - 2020-08-07 |
Адреса | 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 43, корпус 1, квартира 5 | 2017-06-19 - 2018-04-17 |
Засновник / Бенефіціар | ГУСАКОВА НАДІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЗІНОВ'ЄВА АНАСТАСІЯ АРТЕМІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕВИЦЬКИЙ ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАМИКІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | РУБЛЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | САВЕНЕЦЬ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ХЕ КІН ФОНГ ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШТЕРЕНТАЛЬ ПИЛИП ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 22 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.