ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВІЖ МЕДІА" (ТОВ "ДВІЖ МЕДІА")
Код ЄДРПОУ: 41359171
Скорочене найменування: ТОВ "ДВІЖ МЕДІА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВІЖ МЕДІА"
Основний вид діяльності: 73.11 Рекламні агентства
Керівник: ГОЛОВКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГОЛОВКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГОЛОВКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, 02125, УКРАЇНА, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ПЕРОВА, БУД. -А, КВ. , ЧАСТКА %
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-05-29 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВІЖ МЕДІА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41359171
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02125, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 11-А, квартира 72 | 2019-03-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 3, квартира 166 | 2018-09-06 - 2019-02-25 |
Адреса | 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, офіс 6 | 2017-05-29 - 2018-07-19 |
Керівник | ОЛІЙНИК ОЛЕНА ФЕДОРІВНА | 2018-09-06 - 2019-02-25 |
Керівник | ВІКОВАН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2017-05-29 - 2018-07-19 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ МАЙ МЕДІА" | 2018-08-02 - 2018-08-02 |
Скорочене найменування | ТОВ "БІ МАЙ МЕДІА" | 2018-08-02 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ГОЛОВКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2019-03-04 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЦИЦИЛІНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, 91055, УКРАЇНА, М. ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. , КВ | 2017-09-11 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ШУПИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 03194, УКРАЇНА, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, БУД. , КВ. | 2018-08-02 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЦИЦИЛІНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | ШУПИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 900.00 грн. | 2018-08-02 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | ВІКОВАН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 900.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-07-19 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІКОВАН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 04176, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, БУД. | 2017-09-11 - 2018-07-19 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІКОВАН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ТТ , 04176, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, БУД. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЦИЦИЛІНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, ЕМ , 91055, УКРАЇНА, М. ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. , КВ | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.