ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТІК СИСТЕМ" (ТОВ "БАЛТІК СИСТЕМ")
Код ЄДРПОУ: 41224538
Скорочене найменування: ТОВ "БАЛТІК СИСТЕМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТІК СИСТЕМ"
Основний вид діяльності: 05.10 Добування кам'яного вугілля
Керівник: ЛЕВЕНЕЦЬ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ БОНДАЛ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП -, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 85327, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРИВОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, БУДИНОК №
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МУШКАРЬОВА ВАЛЕРІЯ ІГОРІВНА, ТРАВНЯ РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП -, ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА АДРЕСОЮ - УКРАЇНА, 09113, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК № , КВАРТИРА
ЛЕВЕНЕЦЬ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - , грн.
МАКАРОВ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, розмір частки - , грн.
МАЛАМАНЮК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТЕНЕРГОВУГІЛЛЯ", розмір частки - 43400, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-04-06 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТІК СИСТЕМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41224538
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 37, офіс 505 | 2019-07-23 - 2020-08-07 |
Адреса | 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 3/52 | 2019-01-14 - 2019-07-08 |
Адреса | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 | 2017-04-06 - 2017-08-18 |
Керівник | КОЧУРА ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2017-09-11 - 2019-01-07 |
Керівник | КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 2017-04-06 - 2017-08-18 |
Основний вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2017-09-11 - 2019-01-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕВЕНЕЦЬ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6200.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАКАРОВ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6200.00 грн. | 2019-09-23 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛАМАНЮК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 6200.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТЕНЕРГОВУГІЛЛЯ", розмір внеску до статутного фонду - 43400.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ДЕРВІШ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, ТРАВНЯ РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП -, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ - УКРАЇНА, 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, БУДИНОК № | 2019-07-08 - 2020-04-21 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6200.00 грн. | 2019-06-17 - 2019-09-19 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ДЕРВІШ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, ТРАВНЯ РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП -, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ - 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, БУДИНОК № | 2019-06-17 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є ДЕРВІШ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, БУДИНОК № | 2019-01-14 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 200.00 грн. | 2019-01-14 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕВЕНЕЦЬ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 200.00 грн. | 2019-01-14 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛАМАНЮК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 200.00 грн. | 2019-01-14 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВРІН ФІНАНС", розмір внеску до статутного фонду - 1400.00 грн. | 2019-01-14 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ ЮО | 2017-08-18 - 2019-01-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОЧУРА ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1980.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-07 |
Засновник / Бенефіціар | РИЖОВА ІРИНА ЄВГЕНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 20.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 78 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.