ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІУМ ГРУП" (ТОВ "АРІУМ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 41207247
Скорочене найменування: ТОВ "АРІУМ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІУМ ГРУП"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: НІКІТІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГРИЩУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРИЩУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-17 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІУМ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41207247
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18, офіс 211 | 2017-11-28 - 2020-08-07 |
Адреса | 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАНА ПАВЛА ІІ, будинок 7, офіс 2 | 2017-03-17 - 2017-11-22 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВІ ГРУП" | 2017-03-17 - 2017-11-22 |
Скорочене найменування | ТОВ "САВІ ГРУП" | 2017-03-17 - 2017-11-22 |
Керівник | ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2017-03-17 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | ГРИЩУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-12-28 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГРИЩУК ЮРІЙ ІВНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-11-28 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | ДРУЖКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-11-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРУЖКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 02154, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-11-22 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 199 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.