ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУМЛЯ АВО" (ТОВ "ЛУМЛЯ АВО")
Код ЄДРПОУ: 41206180
Скорочене найменування: ТОВ "ЛУМЛЯ АВО"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУМЛЯ АВО"
Основний вид діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Керівник: ЖЕНОВА АННА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЖЕНОВА АННА, ГРОМАДЯНКА РЕСПУБЛІКИ ЧЕХІЇ, АДРЕСА 01103, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУД. , КВ.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРАКТ", розмір частки - 10000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-17 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУМЛЯ АВО"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41206180
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 18-Б, офіс 3 | 2018-04-17 - 2020-08-07 |
Адреса | 65121, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 4/Д | 2017-12-13 - 2018-04-12 |
Адреса | 11601, Житомирська обл., місто Малин, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 43 | 2017-04-28 - 2017-12-05 |
Адреса | 11691, Житомирська обл., Малинський район, село Лумля, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 4 | 2017-03-17 - 2017-04-20 |
Керівник | КОВАЛЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ | 2017-12-13 - 2018-04-12 |
Керівник | АВДІЄНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2017-03-17 - 2017-04-20 |
Основний вид діяльності | 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін | 2017-03-17 - 2017-04-20 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРАКТ", розмір внеску до статутного фонду - 10000000.00 грн. | 2018-04-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЖЕНОВА АННА, ГРОМАДЯНКА РЕСПУБЛІКИ ЧЕХІЇ, ПАСПОРТ , АДРЕСА 01103, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУД. , КВ. | 2018-04-17 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-04-12 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 240 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.