ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУ ІНВЕСТ" (ТОВ "ТАУ ІНВЕСТ")
Код ЄДРПОУ: 41192676
Скорочене найменування: ТОВ "ТАУ ІНВЕСТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУ ІНВЕСТ"
Основний вид діяльності: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Керівник: ЗОЗУЛИНСЬКА ЗІНАЇДА ІВАНІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕПУРКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -04211, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК , КВАРТИРА . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- %. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
ЧЕПУРКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-09 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУ ІНВЕСТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41192676
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВА, будинок 17 | 2020-03-03 - 2020-08-07 |
Адреса | 04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, будинок 4-А, квартира 33 | 2019-08-05 - 2019-12-15 |
Адреса | 04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, будинок 11 | 2017-03-09 - 2019-07-23 |
Керівник | ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | 2020-01-16 - 2020-03-01 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУЩА РЕЗОРТ" | 2017-03-09 - 2019-07-23 |
Скорочене найменування | ТОВ "ПУЩА РЕЗОРТ" | 2017-03-09 - 2019-07-23 |
Основний вид діяльності | 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку | 2017-03-09 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕПУРКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2020-03-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ- . . , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -04211, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК , КВАРТИРА . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- %. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ | 2020-01-16 - 2020-03-01 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2019-08-19 - 2020-03-01 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, УКРАЇНА, Д.Н. . . , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА , БУДИНОК А , КВАРТИРА , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ | 2019-08-05 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 950.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-08-12 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕПУРКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-08-12 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА БУДИНОК А КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, УКРАЇНА, СО , МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА БУДИНОК А КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 7 юросіб зареєстрованих за цією адресою