ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТТРЕЙД" (ТОВ "КИЇВІНВЕСТТРЕЙД")
Код ЄДРПОУ: 41185962
Скорочене найменування: ТОВ "КИЇВІНВЕСТТРЕЙД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТТРЕЙД"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: ШУМАКОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЗАСНОВНИК/УЧАСНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
ШУМАКОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, розмір частки - 550000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-09 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТТРЕЙД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41185962
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 12, ПОВЕРХ 2, офіс 27 | 2020-02-17 - 2020-08-07 |
Адреса | 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, будинок 7/2 | 2020-01-16 - 2020-02-13 |
Адреса | 03162, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ, будинок 44 | 2017-03-09 - 2017-12-13 |
Керівник | ТАКУНОВА ЯНА ГРИГОРІВНА | 2019-08-05 - 2019-12-15 |
Керівник | ОЛЕКСІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2019-04-22 - 2019-07-23 |
Керівник | ТАКУНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2018-04-12 - 2019-04-15 |
Керівник | ЩЕРБАНЮК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | 2017-12-28 - 2018-04-03 |
Керівник | КОВАЛЬОВ ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ | 2017-03-09 - 2017-12-13 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕВІЛЬ" | 2017-03-09 - 2017-12-13 |
Скорочене найменування | ТОВ "НЕВІЛЬ" | 2017-03-09 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ШУМАКОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 550000.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ТАКУНОВА ЯНА ГРИГОРІВНА, УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ БОЛГАРСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-08-05 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТАКУНОВА ЯНА ГРИГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 550000.00 грн. | 2019-08-05 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОЛЕКСІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК , ГУРТ | 2019-04-22 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ОЛЕКСІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 550000.00 грн. | 2019-04-22 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ТАКУНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 550000.00 грн. | 2018-04-12 - 2019-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | ЩЕРБАНЮК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 550000.00 грн. | 2017-12-28 - 2018-04-03 |
Засновник / Бенефіціар | КОВАЛЬОВ ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-12-13 |
Засновник / Бенефіціар | ШИМОВА ІННА СЕРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-12-13 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 25 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.