ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ А.С.Е" (ТОВ" СМАРТ А.С.Е")
Код ЄДРПОУ: 41184089
Скорочене найменування: ТОВ" СМАРТ А.С.Е"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ А.С.Е"
Основний вид діяльності: 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери
Керівник: ЗАБИЙВОРОТА ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЗАБИЙВОРОТА ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - 400000, грн.
МОНАШОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, розмір частки - 100000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-03-09 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ А.С.Е"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41184089
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02121, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 182 | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Адреса | 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2 А, офіс 188 А | 2017-12-13 - 2018-08-02 |
Адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, офіс 510 | 2017-03-09 - 2017-12-05 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ "ТЕХНОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЙ" | 2017-12-13 - 2018-08-02 |
Скорочене найменування | ТОВ" ЗСДП "ТЕХНОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЙ" | 2017-12-13 - 2018-08-02 |
Керівник | ТКАЧУК АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2017-12-13 - 2018-08-02 |
Керівник | ВЕРХОВЕЦЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА | 2017-03-09 - 2017-12-05 |
Основний вид діяльності | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. | 2017-12-13 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАБИЙВОРОТА ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 400000.00 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МОНАШОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПУСТОВАРІВКА, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, БУДИНОК . | 2017-12-13 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ТКАЧУК АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн. | 2017-12-13 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕРХОВЕЦЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-12-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВЕРХОВЕЦЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТАГАНЧА, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК | 2017-09-11 - 2017-12-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВЕРХОВЕЦЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, НЕ , ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТАГАНЧА, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 96 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.