ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ТЕХНОЛОДЖІС" (ТОВ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ТЕХНОЛОДЖІС")
Код ЄДРПОУ: 41093793
Скорочене найменування: ТОВ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ТЕХНОЛОДЖІС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ТЕХНОЛОДЖІС"
Основний вид діяльності: 35.11 Виробництво електроенергії
Керівник: ГАЛУШКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГАЛУШКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ" - ГАЛУШКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ, . . Р.Н. РОКУ НАРОДЖ. , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ГАЛУШКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖ. . УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. , КВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-01-24 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ТЕХНОЛОДЖІС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41093793
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, квартира 193 | 2018-02-27 - 2020-08-07 |
Керівник | ПУЛЬВАС ІГОР ІВАНОВИЧ | 2017-01-24 - 2018-02-21 |
Засновник / Бенефіціар | ГАЛУШКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2018-02-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ", розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2019-02-25 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КАБРЕРА ОЛІВЕР МАЙКЛ, . . РОКУ НАРОДЖ. , Р84271041. ШВЕЦІЯ, М.СТОКГОЛЬМ, ВУЛ. ВАРТАВАГЕН, БУД. ТР | 2019-01-21 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІ ЕНЕРДЖИ", розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КАБРЕРА ОЛІВЕР МАЙКЛ, . . РОКУ НАРОДЖ. , Р. ШВЕЦІЯ, М.СТОКГОЛЬМ, ВУЛ. ВАРТАВАГЕН, БУД. ТР | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛ", розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-21 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КАБРЕРА ОЛІВЕР МАЙКЛ, . . РОКУ НАРОДЖ., ПН-, Р. ШВЕЦІЯ, М.СТОКГОЛЬМ, ВУЛ. ВАРТАВАГЕН, БУД. ТР | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ГАЛУШКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖ., ПН-, НА. УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 211 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.